Вычислите рациональным способом 425*88+139*25+425*12+139*75

0 интересует 0 не интересует
11 просмотров

Вычислите рациональным способом 425*88+139*25+425*12+139*75


вопрос по Математика от (18 баллов)
Дан 1 ответ
0 интересует 0 не интересует
ответ от Начинающий (216 баллов)

Сначала по очереди перемножить, затем сложить одним столбиком. 

оставил комментарий от Начинающий (216 баллов)
0 0

сгруппировать:(12+88)х425 + (25+75)х139=425х100 + 139х100=42500+13900=56400

оставил комментарий от Начинающий (216 баллов)
0 0

можно ещё сгруппировать: =(425+139) х 100=56400, тогда решение вообще сведётся к двум действиям + и х, готово.

...