Выполните действие 684*245_ 675*246

0 интересует 0 не интересует
64 просмотров

Выполните действие 684*245_ 675*246


Математика (55 баллов)
Дано ответов: 2
0 интересует 0 не интересует
Начинающий (870 баллов)

684 х245 =167580

675х246=166050

167580-166050=1530

0 интересует 0 не интересует
Легенда (84.6k баллов)
 
Правильный ответ

684*245-675*246=684*245-675*(245+1)=684*245-675*245-675=245*(684-675)-675=

=245*9-675=2205-675=1530

...